Hanes ariannol THE ROYAL SOCIETY FOR BLIND CHILDREN
Rhif yr elusen: 307892
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.31m | £4.14m | £4.36m | £5.01m | £4.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.38m | £4.83m | £3.69m | £3.87m | £3.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £610.63k | £486.00k | £518.00k | £684.00k | £727.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £68.90k | £17.43k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.36m | £3.37m | £3.63m | £4.31m | £3.74m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £120.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £787.00k | £630.00k | £596.00k | £693.00k | £767.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £25.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.00k | £16.00k | £2.00k | £0 | £1.00k | |
|
Incwm - Arall | £17.00k | £11.00k | £129.00k | £6.00k | £4.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.50m | £1.29m | £1.44m | £1.36m | £2.30m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.65m | £3.33m | £2.86m | £3.11m | £2.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.60m | £1.50m | £832.00k | £761.00k | £786.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £125.00k | £0 | £24.00k | £29.00k | £75.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £131.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.