Hanes ariannol LANGLEY SCHOOL
Rhif yr elusen: 311270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.47m | £11.46m | £10.89m | £12.54m | £12.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.49m | £12.95m | £11.33m | £12.07m | £13.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £202.68k | £464.92k | £716.05k | N/A | £657.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £873.70k | £456.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £413.65k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £505.54k | £327.12k | £440.19k | £466.51k | £1.62m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.15m | £9.88m | £9.62m | £10.78m | £11.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.96k | £14.03k | £16.07k | £5.34k | £54.38k | |
|
Incwm - Arall | £1.81m | £1.23m | £819.07k | £876.74k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £413.65k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.82m | £11.32m | £10.73m | £11.30m | £12.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £672.73k | £567.80k | £602.54k | £554.80k | £575.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.93k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.06m | £0 | £209.78k | £618 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.