Hanes ariannol SURVIVE (SUPPORT FOR SURVIVORS OF RAPE AND SEXUAL ABUSE)
Rhif yr elusen: 1069129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £167.94k | £215.23k | £393.53k | £414.33k | £472.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £170.68k | £220.89k | £309.72k | £374.66k | £411.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £35.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £45.55k | £67.20k | £201.03k | £137.63k | £166.23k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.