ymddiriedolwyr SOUND MINDS
Rhif yr elusen: 1079521
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEBA FORBES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Devon Lambert Marston | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Lucy Honor Alphonse | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Christopher Lam | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
Elena Frances Chapman | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
Leopold Benenfield Christopher KING | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
SARAH RACKHAM | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|||||
Oliver Richard Nesbit | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|
||||
David Evans | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.