ymddiriedolwyr AGE CONCERN HEREFORDSHIRE & WORCESTERSHIRE
Rhif yr elusen: 1080545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Guthrie | Cadeirydd | 27 September 2023 |
|
|
||||
Darren Kangurs | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
John Bateman | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Iain Balchin | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Julia Neal | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Michelle Worthing | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Brian O'Connell | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|||||
CHARLOTTE MARIE GRANBY | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
ROBERT MITCHELL RANKIN | Ymddiriedolwr | 28 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.