ymddiriedolwyr SWARTHMORE EDUCATION CENTRE
Rhif yr elusen: 1094451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Julie Badon | Cadeirydd | 13 December 2017 |
|
|||||
Carol Ann Reed | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Eileen Jacqueline Exeter | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Susan Jane Taylor | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Judith Watkins | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Nigel Hussain Mohammed Zaman | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
||||
Dr Pammi Sinha | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|||||
Ian Greenwood | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.