Hanes ariannol THE JOHN R. MURRAY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1100199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £550.54k | £566.74k | £340.62k | £295.21k | £227.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £980.14k | £1.51m | £1.30m | £2.92m | £5.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £550.54k | £566.74k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £793.49k | £1.32m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £186.65k | £190.24k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £50.81k | £4.41k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £742.67k | £1.27m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £186.65k | £190.24k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.