Hanes ariannol THE ETHICAL PROPERTY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1101812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £177.20k | £194.86k | £196.78k | £284.53k | £233.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £174.43k | £191.72k | £184.96k | £277.81k | £225.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.50k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.