Hanes ariannol HOME-START CHESHIRE
Rhif yr elusen: 1112270
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £188.82k | £198.38k | £191.45k | £270.33k | £249.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £217.81k | £186.71k | £211.75k | £270.31k | £248.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £59.10k | £59.10k | £59.10k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.