Hanes ariannol THE C ALMA BAKER TRUST
Rhif yr elusen: 1113864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.21m | £2.21m | £362.92k | £12.11k | £14.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.11m | £2.11m | £395.98k | £10.85k | £25.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £2.05m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.05m | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £29.11k | £29.11k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £122.98k | £122.98k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.10m | £86.74k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.16k | £9.16k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.82k | £4.83k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £86.74k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.16k | £9.16k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £2.02m | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.