ymddiriedolwyr FRIENDS OF PAXTON PITS NATURE RESERVE
Rhif yr elusen: 1125221
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Arthur Anderson-Brown | Cadeirydd | 17 February 2021 |
|
|
||||
Rita Carole Brooke | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||
Neal Parkin | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Ian Michael Crosby | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||
Alison Jean Inwood | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Sophie Florence Baker | Ymddiriedolwr | 20 February 2019 |
|
|
||||
David Wilson | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
Martin Runchman | Ymddiriedolwr | 04 June 2014 |
|
|
||||
Mike Thomas | Ymddiriedolwr | 28 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.