ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF EAST FARNWORTH AND KEARSLEY
Rhif yr elusen: 1132008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Buckley | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Nigel Ainsworth McFarlane | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Carole Edna Morgan | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Judith Patricia Birchill | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Sharon Goodwin | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Robert Albert McInyre | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Dr Steven Mann | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|||||
Kim McIntyre | Ymddiriedolwr | 13 October 2013 |
|
|
||||
ALISON ANNETTE MOLE | Ymddiriedolwr | 15 May 2011 |
|
|
||||
DOROTHY MCGLYNN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MISS JACKIE POWEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOROTHY MARY NEEDHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev PHILIP STANLEY CASTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM DOUGLAS MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.