ymddiriedolwyr THE HEPWORTH WAKEFIELD
Rhif yr elusen: 1138117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elliot McDonald | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Katie Nugent | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Susan May | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Jon Horrocks | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Anna Valle | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|||||
Shaun Parker | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|||||
Steve Langan | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||
Priya Khanchandani | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
HENRY MEYRIC HUGHES | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.