Dogfen lywodraethu SOLIHULL SWIMMING CLUB FOR THE DISABLED (THE SEALS)
Rhif yr elusen: 501668
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED BY AGM IN 1970 AS AMENDED 02/04/1973, 16/07/73, 10/10/78, 09/10/79, 03/11/93 AND 23 APRIL 2001, AS AMENDED 10TH NOVEMBER 2004 AND 26 SEPTEMBER 2005 as amended on 13 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST DISABLED PERSONS LIVING IN THE IMMEDIATE AND SURROUNDING AREA OF THE METROPOLITAN BOROUGH OF SOLIHULL BY PROVIDING FACILITIES FOR SPORT, RECREATION AND INSTRUCTION IN SWIMMING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
COUNTY BOROUGH OF SOLIHULL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.