Hanes ariannol CARERS CHOICE DGS
Rhif yr elusen: 1143325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £424.53k | £438.12k | £354.29k | £324.45k | £345.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £403.55k | £450.24k | £455.47k | £363.28k | £409.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £345.52k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.