Hanes ariannol HEADSTART EDUCATION CENTRE
Rhif yr elusen: 1149470
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £559.54k | £522.36k | £550.25k | £514.75k | £533.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £490.99k | £425.23k | £399.40k | £396.97k | £445.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £298.86k | £257.54k | £260.03k | £231.24k | £234.96k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £553 | £742 | £38.79k | £180 | £4.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £516.05k | £466.90k | £457.58k | £445.40k | £453.41k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.13k | £6.19k | £22.72k | £30.87k | £42.42k | |
|
Incwm - Arall | £41.81k | £48.53k | £31.15k | £38.30k | £33.40k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £490.99k | £288.01k | £287.56k | £272.30k | £329.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.81k | £0 | £2.83k | £4.14k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £137.22k | £111.84k | £124.67k | £115.96k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.