ymddiriedolwyr GLOBAL FUSION MUSIC & ARTS
Rhif yr elusen: 1152721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (24 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Dennis Jun-Yu Low | Cadeirydd | 16 December 2020 |
|
|
||||
Farida Affalouad | Ymddiriedolwr | 20 July 2024 |
|
|
||||
Pearl Mendes | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Sean Alayo | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|
||||
Bina Arvind Brown | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|
||||
Ebenezer Olusegun Oke | Ymddiriedolwr | 16 January 2016 |
|
|
||||
Sharon Mann | Ymddiriedolwr | 22 July 2015 |
|
|
||||
Edmund Claude Deppa | Ymddiriedolwr | 22 July 2015 |
|
|
||||
GASTERVOUS KATUMBA | Ymddiriedolwr | 19 December 2012 |
|
|
||||
ARMARDIP SAINI | Ymddiriedolwr | 19 December 2012 |
|
|
||||
GILLIAN MARY SWAN | Ymddiriedolwr | 19 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.