ymddiriedolwyr ORWELL PANTHERS ATHLETICS CLUB
Rhif yr elusen: 1163145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITZI CECILIA READ | Cadeirydd | 07 November 2018 |
|
|
||||
Samantha Brown | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Emily Robinson | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Laura Crawford | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Andrew Hunt | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
PAUL RICHARD DAVIS | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
ANITA CAROLYN ABBOTT | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Ian Ling | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
MARGARET NICHOLLS | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
ANN BROWN | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
JENNIFER LAU | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Jane Hunt | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
COLIN ARTHUR HINDLE | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.