Hanes ariannol ST. LEONARD'S HOSPICE YORK
Rhif yr elusen: 509294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.77m | £6.89m | £7.58m | £10.94m | £8.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.35m | £7.16m | £7.33m | £7.87m | £8.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £407.24k | £33.62k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.14m | £1.75m | £3.45m | £2.47m | £2.15m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.54m | £2.04m | £2.54m | £5.15m | £2.89m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.38m | £2.63m | £1.25m | £2.91m | £3.10m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.55m | £1.88m | £3.45m | £2.47m | £2.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £308.99k | £345.58k | £348.87k | £406.80k | £391.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £70.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.42m | £900.33k | £1.39m | £3.14m | £2.10m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.12m | £4.72m | £5.03m | £5.16m | £5.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.23m | £2.44m | £2.29m | £2.71m | £3.13m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £116.03k | £47.74k | £48.36k | £9.60k | £11.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £62.23k | £73.69k | £75.40k | £81.20k | £80.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.