ymddiriedolwyr FRANCIS NEILSON TRUST FUND
Rhif yr elusen: 514802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Anne Swinson | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|||||||||||||||
Stephen Christopher Mannings | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||||||||||||
Paul Ferguson | Ymddiriedolwr | 19 September 2021 |
|
|
||||||||||||||
Nicholas John Leigh Basson | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||||||||||||
Dr Sue Jones | Ymddiriedolwr | 05 May 2018 |
|
|
||||||||||||||
Thomas Stafford Roberts | Ymddiriedolwr | 08 March 2016 |
|
|
||||||||||||||
PATRICIA LESLEY HEYES | Ymddiriedolwr | 16 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.