Ymddiriedolwyr CATSFIELD VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1001062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Scott lavocah Cadeirydd 16 July 2024
CATSFIELD CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHERS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
PAULA BARKER Ymddiriedolwr 16 July 2024
CATSFIELD UNDER FIVES PLAYGROUP
Derbyniwyd: 108 diwrnod yn hwyr
Kerry Marie Ball Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
DAVID SCOTT Ymddiriedolwr 01 July 2022
Dim ar gofnod
Carol Elizabeth Hodgson Ymddiriedolwr 01 May 2018
Dim ar gofnod
VICTORIA HILDA CRAWSHAW Ymddiriedolwr 01 January 2010
Dim ar gofnod
VANESSA JANE FRANCIS Ymddiriedolwr 01 January 1996
Dim ar gofnod