ymddiriedolwyr 1ST WICKFORD SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1001145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Terrell | Cadeirydd | 24 September 2023 |
|
|
||||
Akinwunmi Savage | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Alison Barnes | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Mark Dean | Ymddiriedolwr | 15 May 2020 |
|
|
||||
Joyce Hoyle | Ymddiriedolwr | 25 January 2016 |
|
|
||||
Caroline Hogg | Ymddiriedolwr | 30 March 2015 |
|
|
||||
Tina Anne Grimble | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
||||
Carol Nelson | Ymddiriedolwr | 19 December 2007 |
|
|
||||
COLIN LEES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.