ymddiriedolwyr THE NEUROSCIENCE SUPPORT GROUP AT THE QUEENS MEDICAL CENTRE
Rhif yr elusen: 1001538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN MAYER | Cadeirydd | 06 December 1990 |
|
|
||||
Katharine Lisa Kelsey | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Dr Helen Miranda Knight | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Dr Ranjit Kumar Baruah | Ymddiriedolwr | 23 June 2014 |
|
|
||||
GRAHAM WHITE | Ymddiriedolwr | 18 November 2002 |
|
|||||
JULIA JEFFERSON | Ymddiriedolwr | 09 July 2001 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.