ymddiriedolwyr THE VICTORY HALL
Rhif yr elusen: 1002129
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Aird | Cadeirydd | 08 September 2011 |
|
|||||
Sheila Ann Churchward | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Sally Helen Creese Williams | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
Miriam Govan Smith | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||
Kevin Michael Smith | Ymddiriedolwr | 07 March 2016 |
|
|
||||
Marie Justice | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|
||||
Carole Ann Smith | Ymddiriedolwr | 22 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.