ymddiriedolwyr NORTH WALES GROUP OF ADVANCED MOTORISTS
Rhif yr elusen: 1003100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN DIXON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nicholas Mullins | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Gwen Butler | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Anthony Heywood | Ymddiriedolwr | 19 May 2017 |
|
|
||||
Arthur Bowers | Ymddiriedolwr | 21 July 2014 |
|
|
||||
Kevin Casey | Ymddiriedolwr | 19 May 2014 |
|
|
||||
ROBERT JONES | Ymddiriedolwr | 25 September 2011 |
|
|
||||
MR MIKE REDFERN-JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID CHARLES JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.