ymddiriedolwyr BURY PHOTOGRAPHIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1004552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Smith | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Alex Hogg | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Ian Bowker | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
||||
Garry Hayes | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
Paul Wood | Ymddiriedolwr | 10 September 2015 |
|
|
||||
Richard Lodge | Ymddiriedolwr | 10 September 2015 |
|
|
||||
ROY TURNER | Ymddiriedolwr | 11 January 2013 |
|
|
||||
STUART WILLETTS | Ymddiriedolwr | 14 February 2012 |
|
|
||||
DAVID ANTHONY CRABTREE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.