Hanes ariannol ASSOCIATION OF FRIENDS OF THE SCUNTHORPE CO-OPERATIVE JUNIOR CHOIR
Rhif yr elusen: 1005938
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.18k | £25.14k | £15.92k | £25.45k | £34.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.53k | £23.02k | £15.73k | £30.20k | £29.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.31k | £5.83k | £2.19k | £4.77k | £2.07k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.