ymddiriedolwyr BRAMSHAW WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1006524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN SHORT | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
SANDRA E COX | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
JANE STEPHENSON | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
CAROLINE BIGGIN | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Juliet Helen Thompson | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Pamela Hill | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
KATE BOYES | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Rosemary Brooks | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Norah Dunn | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Christine Kennedy | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
IRIS HODGSON | Ymddiriedolwr | 01 May 2006 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.