Hanes ariannol BRITISH MALIGNANT HYPERTHERMIA ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1007739
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £5.09k £6.77k £5.96k £5.98k £6.03k
Cyfanswm gwariant £4.61k £2.26k £3.09k £4.38k £5.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A