Hanes ariannol GREATER MANCHESTER ACCESSIBLE TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1008141
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 30/09/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.60m | £7.64m | £8.12m | £7.19m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.67m | £7.51m | £7.85m | £7.48m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £6.34m | £6.04m | £5.72m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £151.84k | £219.93k | £187.87k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £1.02m | £1.22m | £1.07m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £27.53k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.41k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £6.58m | £119.14k | £627.56k | £210.49k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.66m | £7.33m | £7.65m | £7.31m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.40k | £28.69k | £29.12k | £27.90k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.66m | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.