Hanes ariannol FOLKSWORTH PRE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1013835
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.46k | £59.68k | £55.71k | £77.81k | £112.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.55k | £59.59k | £51.87k | £61.25k | £77.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £45.30k | N/A | £42.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £58.27k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.