ymddiriedolwyr BOXLEA WOMENS INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1016244
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Cowper | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Dr Kate Bullock | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Catherine Knight | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Lynda Miflin | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Patricia Shawwa | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Joy Thomas | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Eleanor Richardson Bailey Mrs | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
Alison Tucker | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Freeman | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||
Gillian van Praag | Ymddiriedolwr | 03 March 2016 |
|
|
||||
JULIE TYTE | Ymddiriedolwr | 09 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.