Ymddiriedolwyr CAMTRUST
Rhif yr elusen: 1017004

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clive Pelbrough-Power | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Simon Paul Venning | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Nicholas Wood | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
John Snead | Ymddiriedolwr | 10 April 2020 |
|
|
||||
Kirsten Jack | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
MARK RICHARD FREEMAN | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||
Christine Elizabeth Griffiths | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.