Hanes ariannol MATFIELD VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1017899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.99k £22.60k £37.86k £24.32k £24.36k
Cyfanswm gwariant £28.47k £10.56k £47.49k £33.07k £18.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.33k £27.05k £2.67k N/A