Hanes ariannol EASTCOMBE PAVILION
Rhif yr elusen: 1019720
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 16/07/2004 | 16/09/2007 | 31/07/2009 | 31/07/2010 | 31/07/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.68k | £1.73k | £1.27k | £2.08k | £1.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £785 | £1.22k | £1.12k | £1.65k | £2.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.