ymddiriedolwyr HATCH GRANGE WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1020658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauline Hobbs | Cadeirydd | 21 July 2021 |
|
|
||||
Janet Hughes | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Sheila Clark | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Anne-Marie Nicholas | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Linda Templeton | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Maureen Cook | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
Susan REYNOLDS | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
Chris White | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|
||||
LYNDA CHARLESWORTH | Ymddiriedolwr | 21 May 2014 |
|
|
||||
June Thew | Ymddiriedolwr | 21 May 2014 |
|
|
||||
LIBBY WHITLOCK | Ymddiriedolwr | 25 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.