Hanes ariannol WADDINGHAM PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1020665
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.96k | £23.65k | £26.24k | £44.66k | £38.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.77k | £22.38k | £27.15k | £33.19k | £28.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £20.03k | £19.49k | £34.27k | £32.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £726 | £1.17k | £1.28k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.