ymddiriedolwyr LEIGHTON BUZZARD WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1022100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvonne Hailes | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|
||||
Christine Brindle | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|
||||
Heather Turner | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|
||||
Sandra Baker | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Patricia Radley | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
JULIE MARSTON | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
ANN EVANS | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
Monica Ryan | Ymddiriedolwr | 17 June 2015 |
|
|
||||
PAMELA PLUMB | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.