Ymddiriedolwyr BROUGHTON UNDER FIVES ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1023385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Emma Smyth Cadeirydd 12 September 2019
Dim ar gofnod
Ann Millership Ymddiriedolwr 24 February 2025
Dim ar gofnod
Mia Charlesworth Ymddiriedolwr 02 February 2024
Dim ar gofnod
Hayley Emma Bull Ymddiriedolwr 26 November 2023
Dim ar gofnod
Claire O'Leary Ymddiriedolwr 13 November 2020
Dim ar gofnod