Hanes ariannol NANT Y GROES PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1023694
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.04k | £24.95k | £72.21k | £80.03k | £86.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.21k | £17.29k | £61.15k | £77.43k | £82.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | £84.12k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.08k | £15.50k | £0 | N/A | £2.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.