Hanes ariannol FRIENDS OF ASHLEY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1024028
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (128 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £43.04k £30.68k £17.65k £29.15k £27.47k
Cyfanswm gwariant £14.82k £12.61k £44.34k £51.11k £6.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A