ymddiriedolwyr LOCKS HEATH COMMUNICARE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1025555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (31 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Roberts | Cadeirydd | 15 August 2016 |
|
|
||||
Carmel Fitall | Ymddiriedolwr | 20 February 2019 |
|
|
||||
Ray Blandford | Ymddiriedolwr | 20 February 2019 |
|
|
||||
Jenny Pilgrim | Ymddiriedolwr | 14 February 2019 |
|
|
||||
CORAL MOORE | Ymddiriedolwr | 15 August 2016 |
|
|
||||
JOHN ROTTER | Ymddiriedolwr | 15 August 2016 |
|
|
||||
Allan Greenland | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|
||||
Pauline Elmes | Ymddiriedolwr | 08 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.