ymddiriedolwyr MEERSBROOK PLAYCENTRE
Rhif yr elusen: 1026007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Moore | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|
||||
Anabela Santos | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|
||||
RACHEL HORNER | Ymddiriedolwr | 06 April 2016 |
|
|
||||
REBECCA MOUNSEY | Ymddiriedolwr | 29 October 2015 |
|
|
||||
JENNIFER SILVERA | Ymddiriedolwr | 16 October 2013 |
|
|
||||
JANET YATES | Ymddiriedolwr | 16 October 2013 |
|
|
||||
MEL BREWIN | Ymddiriedolwr | 03 October 2012 |
|
|
||||
DIANA BAXENDALE-OLDROYD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LAURA STRINGER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.