Hanes ariannol ABBEY KINDERGARTEN (PLAYGROUP)
Rhif yr elusen: 1026419
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.25k | £23.82k | £41.42k | £41.56k | £36.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.85k | £33.88k | £36.74k | £38.78k | £48.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £32.75k | £35.19k | £18.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £600 | £0 | £11.04k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.