Hanes ariannol BASSINGBOURN COMMUNITY PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1026490
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100.22k | £126.43k | £152.00k | £193.31k | £211.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.97k | £96.83k | £119.00k | £177.25k | £168.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £88.19k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.