Hanes ariannol BRAMBLE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1028751
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.01k | £3.19k | £2.58k | £3.00k | £1.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.27k | £25.18k | £28.71k | £26.10k | £67.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.