ymddiriedolwyr GATEWAY FRIENDS
Rhif yr elusen: 1030348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeanette Jones | Cadeirydd | 21 March 2019 |
|
|
||||
Suzanne Farndon | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
Beryl Rounsley | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Heather wright | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
Maureen Crealey | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
Christine Evans | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
Ann Miles | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
Carol Reese | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
LYNN COVINGTON | Ymddiriedolwr | 08 July 2013 |
|
|
||||
BARBARA GIBSON | Ymddiriedolwr | 08 July 2013 |
|
|
||||
ANN BRENNAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.