Hanes ariannol INNER WHEEL CLUB OF BISHOPS STORTFORD BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 1030603
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.06k | £2.17k | £1.32k | £1.45k | £2.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.42k | £2.17k | £1.44k | £1.52k | £3.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.