ymddiriedolwyr LOWER WILLINGDON PRE-SCHOOL NURSERY
Rhif yr elusen: 1032239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS DEBBIE BROADY | Cadeirydd | 01 January 2000 |
|
|
||||
Alyson Clay | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Julie Langford | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Sandra Lynn | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Victoria Mainstone-Ryan | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Shanie Winter | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Natascha Gordon | Ymddiriedolwr | 18 December 2021 |
|
|
||||
Alice Francis | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Hannah Elmer | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Louise Doughty-Lee | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Hayley Miller-Cook | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Sonya Hammond | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.