Hanes ariannol SUNSHINE PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1033174
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.06k | £83.98k | £82.90k | £72.19k | £89.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.67k | £82.96k | £86.31k | £85.15k | £85.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £750 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £65.44k | £73.73k | £66.60k | £65.33k | £79.26k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.